ID | Name | Typ | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|---|
302 | Galle, Ioan | Person | 1600-00-00 | 1676-00-00 | |
303 | Pernhart, Markus | Person | 1824-07-28 | 1871-03-30 | |
304 | Buache, Philippe | Person | 1700-00-00 | 1773-00-00 | |
305 | Kriescher-Fauch, Monique | Person | |||
306 | Deggeller, Hans | Person | |||
307 | Willi, Ernst | Person | 1946-00-00 | ||
308 | Gnade, Rudolf | Person | 1885-11-06 | 1963-06-12 | |
309 | Boesch, Hans | Person | 1911-00-00 | 1978-00-00 | |
310 | Schib, Karl | Person | 1898-09-05 | 1984-09-22 | |
311 | Henderson, William O. | Person | 1904-00-00 | 1993-00-00 | |
312 | Ruh, Max | Person | 1938-06-27 | 2013-12-04 | |
313 | Knoepfli, Adrian | Person | 1948-00-00 | ||
315 | Meier, Walther | Person | 1898-04-08 | 1982-06-22 | |
316 | Georg Fischer AG | Körperschaft | 1802-00-00 | ||
317 | Müller, Johannes | Person | 1880-00-00 | ||
318 | Buss, Hans | Person | 1894-00-00 | ||
319 | GF Piping Systems | Körperschaft | |||
320 | Wagner & Englert GmbH | Körperschaft | 1907-00-00 | 2018-00-00 | |
322 | Britsch, Kuno | Person | |||
323 | Tobler, Alfred | Person | 1884-04-14 | 1959-01-31 | |
324 | Witzig, Emil | Person | |||
325 | Bouheiry, Annette | Person | |||
326 | Wipf, Hans Ulrich | Person | 1942-00-00 | ||
327 | Häfliger, Lorenz | Person | 1930-00-00 | ||
328 | Inwyler, Charles | Person | 1919-00-00 | ||
329 | Jacob, Adolf | Person | 1933-00-00 | ||
330 | Kerle, Wigand | Person | 1934-00-00 | ||
331 | Kloss, Albert | Person | 1931-00-00 | ||
332 | Lang, Norbert | Person | 1934-00-00 | ||
333 | Ris, Hans Rudolf | Person | 1943-00-00 | ||
334 | Wägli, Hans G. | Person | 1947-00-00 | 2019-00-00 | |
335 | Weber, Rudolf | Person | 1940-00-00 | ||
336 | Fischer, Wolfram | Person | 1928-00-00 | ||
337 | Schudel, Berthold | Person | 1859-00-00 | 1934-00-00 | |
338 | Buess, Heinrich | Person | 1911-05-17 | 1984-12-31 | |
339 | Risch, Martin | Person | 1880-05-15 | 1961-11-19 | |
340 | Alfred J. Amsler & Co. | Körperschaft | 1854-00-00 | 1970-00-00 | |
341 | Weber, Hans | Person | 1911-11-25 | ||
342 | Altwegg, Paul | Person | 1884-03-09 | 1952-07-03 | |
343 | Matejka, Wolfgang A. | Person | 1928-06-12 | 1994-00-00 | |
344 | John, Viktor | Person | 1897-00-00 | ||
345 | Gysin, Leonhard | Person | 1920-02-00 | 1995-02-21 | |
346 | Gessler, Armin | Person | |||
349 | GBL Gubler AG | Körperschaft | 1998-00-00 | ||
351 | Lory, Gabriel Ludwig | Person | 1763-06-20 | 1840-11-12 | |
352 | Gyger, Hans Conrad | Person | 1599-07-22 | 1674-09-25 | |
353 | Fehr, Peter | Person | 1681-00-00 | 1740-00-00 | |
354 | Ruchat, Abraham | Person | 1680-02-27 | 1750-09-29 | |
355 | Schenk, Peter | Person | 1660-00-00 | 1719-00-00 | |
356 | Seiller, Johann Georg | Person | 1663-08-27 | 1740-01-12 |